历任领导
历任党委书记、校(院)长名单 |
党委书记 | 校(院)长 |
姓 名 | 任离职时间 | 姓 名 | 任离职时间 |
黄国平 | 1959年4月-1960年8月 | 熊业广 | 1959年2月-1961年11月 |
熊业广 | 1960年8月-1961年8月 | 李 鄂(兼) | 1961年11月-1968年7月 |
陈晓光 | 1961年8月-1961年11月 | 李众英(革委会主任) | 1968年8月--1975年7月 |
李 鄂 | 1961年11月-1967年1月 | 张霁中 | 1975年7月-1979年5月 |
李众英 | 1971年6月-1975年7月 | 茹古香 | 1979年5月-1983年6月 |
张霁中 | 1975年7月-1979年12月 | 孙延庆(副院长主持工作) | 1983年6月-1985年12月 |
马荆宇 | 1980年2月-1983年6月 | 刘鹏举 | 1985年12月-1992年9月 |
邓村山 | 1983年6月-1992年9月 | 刘忠德 | 1992年9月-1999年7月 |
杜尚信 | 1992年9月-1999年7月 | 马 骥 | 1999年7月-2010年9月 |
李建春 | 1999年7月-2003年7月 | 杨关林 | 2010年9月-2018年8月 |
王明玉 | 2003年7月-2010年8月 | 石 岩 | 2018年8月-2020年11月 |
贺 伟 | 2010年10月-2015年10月 | 吕晓东 | 2020年11月-2023年3月 |
曾庆捷 | 2015年10月-2020年11月 | 杨鸫祥 | 2024年9月-今 |
石 岩 | 2020年11月-2023年3月 |
|
|
吕晓东 | 2023年3月-今 |
|
|
威尼斯人博彩
YJBYS考研网
Gambling-app-hr@danaerem.com
Sun-City-entertainment-City-sales@uncsj.com
Sun-City-Entertainment-contact@sdsuben.com
Sun-City-contactus@timwesemann.com
Sun-City-help@moremoneyandtime.com
格林生物
The-Crown-Casino-website-info@c3qb.com
Sports-betting-media@maggiesable.com
澳门新葡京博彩
商安信
临沂化绍新钓鱼用品有限公司
其乐小说网
Sport-Venetian-feedback@teleromwp.com
西部网旅游频道
超思维
飞马网
四川师范大学教务处
Crown-Sports-contactus@language-24.com
荷包金融
蘑菇租房
中工网国际
中国 迁安
加运美速递
新乡房产网
平邑信息港
美团网丹东站
合肥易车网
春秋航空网帮助中心
海尔集团
新疆教育网
站点地图
天极网存储频道